Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lena@fredsoelogistik.dk (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-02 tilføjes Vedtægter: 2015-10-02 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermøllevej 32, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Jan Rokkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udleje af fast ejendom og dermed efter bestyrelsens skøn sammenlignelig virksomhed. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: FRANDSBJERG ENERGY A/S, FREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS, PK HOLDING, THISTED ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: DDS Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Kærgaard, Jan Rokkjær Nielsen, Søren Rasmussen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: PK HOLDING, THISTED ApS, FREDSØ DYRESTIMULI HOLDING ApS, FRANDSBJERG ENERGY A/S (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-14)