Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jakob Svejgaard (formand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-16 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-16 tilføjes Direktion: Dorte Harriet Melchior Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-16 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (formand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-28 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-27 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-05-04 fjernes Bestyrelse: Pernille Thøger Baltzersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (formand) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2017-05-15 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Søren Sundahl (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: Torsten Jæger Gram (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Alex Bjørnhart Petersen, Jakob Svejgaard (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Thorkild Videbæk, Claus Frisenberg Pedersen (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Povl Svenstrup Petersen (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Lars Holm Nielsen (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Janne Ingerslev (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-11-26 tilføjes Legale ejere: Kim Jensen (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-11-23 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Trosse (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-22 fjernes Navne: K/S Obton Solenergi Hammel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-09-01 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-07-01 tilføjes Interessenter: Obton Solenergi Trosse Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: K/S Obton Solenergi Hammel (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-14)