Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | Binavne | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nejsiggyden 23, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Direktion: Jesper Heinemeier (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-12 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: jx2@jx2.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Legale ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Navne: Jx2 IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Reelle ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Stiftere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jx2@jx2.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: yeah@offramp13.com (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-04-18 tilføjes Navne: Jx2 IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-04-17 fjernes Navne: Offramp13 IVS (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-04-18 tilføjes Vedtægter: 2020-04-18 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-04-17 fjernes Binavne: Jx2 IVS (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af virksomheder, koncepter og produkter, samt at eje andele af Selskaber. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med IT-serviceydelser, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: yeah@offramp13.com (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: jx2@jx2.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Legale ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-08-29 fjernes Legale ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-08-29 fjernes Reelle ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Reelle ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Direktion: Jacob Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nejsiggyden 23, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 2. tv., 9300 Sæby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-11-07 tilføjes Binavne: Jx2 IVS (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Jesper Heinemeier (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-11-07 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at skabe ideer, koncepter og yde konsulentbistand i samme henseende. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, IT-serviceydelser og softwareudvikling, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-11-06 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: Jesper Heinemeier, Jacob Pedersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2017-11-06 fjernes Legale ejere: Jesper Heinemeier, Jacob Pedersen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: Offramp13 IVS (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2017-11-06 fjernes Navne: Jx2 IVS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-02 tilføjes Legale ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-02-01 fjernes Legale ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Heinemeier (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 2. tv., 9300 Sæby (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-07-12 tilføjes Direktion: Jacob Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, serviceydelser, softwareudvikling og salg af konsulentydelser knyttet til virksomhedens driftsområder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-12 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jx2@jx2.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-07-12 tilføjes Legale ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-07-12 tilføjes Navne: Jx2 IVS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-07-12 tilføjes Reelle ejere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Stiftere: Jacob Pedersen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)