Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: Løvgreens Regnskabsservice ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Navne: Løvgreens Regnskabsservice IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-02-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyder Høyersvej 18, 4571 Grevinge (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Direktion: Anne-Merete Løvgreen (direktør) (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed samt beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-10 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 671,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Legale ejere: Anne-Merete Løvgreen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-10 tilføjes Navne: Løvgreens Regnskabsservice IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Reelle ejere: Anne-Merete Løvgreen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Stiftere: Anne-Merete Løvgreen (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-10)