Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-03 fjernes Direktion: Jørgen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørslevvej 50, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Storringvej 15, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-11-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-14 fjernes Hovedbranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-15 tilføjes Navne: JR-Invest ApS (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 fjernes Navne: Lundmose Lam Aps (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-15 tilføjes Vedtægter: 2018-11-15 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: Vita Brandt Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-15 fjernes Reelle ejere: Vita Brandt Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Jørgen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-02-28 fjernes Direktion: Vita Brandt Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: Vita Brandt Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Annie Brandt Høyer (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Vita Brandt Rasmussen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Annie Brandt Høyer (formand) (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: Annie Brandt Høyer (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storringvej 15, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2015-07-05 tilføjes Bestyrelse: Annie Brandt Høyer (formand) (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-07-05 tilføjes Direktion: Vita Brandt Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-07-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at Producere lam og fåreavl (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-05 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Hovedbranche: Avl af får og geder (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2015-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: vj@lundmosegaard.dk (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Navne: Lundmose Lam Aps (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2015-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Stiftere: Annie Brandt Høyer (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2015-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)