Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Bibranche | Formål | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 8, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 3, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2017-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: REPOCEUTICALS A/S. (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 3, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: tl@firm-management.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-19 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-19 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, handelsvirksomhed med import og eksport samt investeringsvirksomhed i aktier, obligationer og ejendomme m.m. direkte eller via dattervirksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med metaller og metalmalme (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: tl@firm-management.dk (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: KJELDSBJERGGAARD ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: Marc Vang Elsborg, Thomas Mueller (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: LMJ Trading & Import ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Navne: EM Invest & Rådgivning ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Laila Marianne Jeppesen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Marc Vang Elsborg, Thomas Mueller (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og investeringsvirksomhed i aktier, obligationer og ejendomme m.m. direkte eller via dattervirksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Navne: EM Invest & Rådgivning ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-13 fjernes Navne: Suppedasen Catering ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 tilføjes Vedtægter: 2016-12-14 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Marc Vang Elsborg, Thomas Mueller (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Laila Marianne Jeppesen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Marc Vang Elsborg, Thomas Mueller (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Laila Marianne Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive cateringvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Laila Marianne Jeppesen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Suppedasen Catering ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Laila Marianne Jeppesen (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-10)