Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Direktion | Legale ejere | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-09 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Navne: Relocation Group ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Stiftere: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-02-07 fjernes Legale ejere: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-07-09 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2015-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rådgivning til virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-09 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Legale ejere: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Navne: Relocation Group ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Stiftere: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Antony Ashton eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)