Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vedbæk Byg ApS. (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 507, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-07 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Navne: MS15 ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Reelle ejere: Martin Pedersen Kahl, Steen Jensen (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Stiftere: SJENSEN Invest ApS, KAHL Invest ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-09-21 fjernes Legale ejere: KAHL Invest ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-21 fjernes Legale ejere: SJENSEN Invest ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Martin Pedersen Kahl (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 507, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 507, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-08-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 507, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-07-07 tilføjes Direktion: Martin Pedersen Kahl (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i andre selskaber samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-07 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Legale ejere: SJENSEN Invest ApS, KAHL Invest ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2015-07-07 tilføjes Navne: MS15 ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Reelle ejere: Martin Pedersen Kahl, Steen Jensen (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Stiftere: SJENSEN Invest ApS, KAHL Invest ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)