Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-09 tilføjes Legale ejere: Allan Mark Jensen, MYRVOLD JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-09 fjernes Legale ejere: Allan Mark Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-09 tilføjes Reelle ejere: Allan Mark Jensen, Henrik Myrvold Jensen, Mariann Jensen, Alexander Rose Jensen, Martin Allan Myrvold Jensen, Silje-Maria Myrvold Jensen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borrisvej 5, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Direktion: Allan Mark Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Navne: Øko-Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Stiftere: Allan Mark Jensen (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)