Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Direktion: Morten Broe Simonsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-25 fjernes Bestyrelse: Morten Broe Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: O. L. Gårdbiogas ApS. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Broe Simonsen, Carsten Thesbjerg (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Morten Broe Simonsen, Carsten Thesbjerg (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive biogasanlæg, handel, produktion og investering samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Langhoff (formand) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-14 fjernes Bestyrelse: Niels Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-12-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadstenvej 15, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadstenvej 15, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Legale ejere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadstenvej 15, 8370 Hadsten (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2015-07-09 tilføjes Direktion: Carsten Thesbjerg (direktør) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive biogasanlæg (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-09 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af gas (offentliggjort 2015-08-19)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ps@lerbjerggaard.dk (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Legale ejere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Navne: OL Biogas ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Broe Simonsen, Carsten Thesbjerg (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2015-07-09 tilføjes Stiftere: LERBÆKLUND ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)