Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Dekret | Vedtægter | Binavne | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PGL Consulting IVS. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: copenhagenbee IVS. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2019-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PGL Holding IVS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Blishønevej 16, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-09 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Hjemmeside: www.lopeconsulting.dk (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@lopeconsulting.dk (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Legale ejere: PGL Consulting ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Navne: Lope Consulting IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Reelle ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Stiftere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-10-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-20)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Peter Green Lauridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-20)
Den 2021-06-19 Statstidende Dekret
Den 2021-01-20 tilføjes Vedtægter: 2021-01-20 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-01-20 fjernes Binavne: PGL Consulting IVS, Lope Finans IVS, Lope Adminstration IVS, Green Consulting IVS, Lope Haveservice IVS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-11-18 tilføjes Binavne: Lope Haveservice IVS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-25 tilføjes Binavne: PGL Consulting IVS, Lope Finans IVS, Lope Adminstration IVS, Green Consulting IVS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-10-25 tilføjes Vedtægter: 2020-10-25 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-06-01 fjernes Reelle ejere: Lone Lauridsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-02-10 tilføjes Reelle ejere: Lone Lauridsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-12 fjernes Legale ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@lopeconsulting.dk (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@pglholding.dk (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulent-, og anden beslægtet virksomhed primært indenfor liberale erhverv samt enhver anden aktivitet der efter direktionens skøn ligger inden for dette område. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-16 tilføjes Hjemmeside: www.lopeconsulting.dk (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-15 fjernes Hjemmeside: www.pglholding.dk (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2019-02-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-15 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-16 tilføjes Legale ejere: PGL Consulting ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-16 tilføjes Navne: Lope Consulting IVS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2019-02-15 fjernes Navne: PGL Holding IVS (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2019-02-16 tilføjes Vedtægter: 2019-02-16 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@pglholding.dk (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: pglholdingivs@gmail.com (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: pglholdingivs@gmail.com (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@pglholding.dk (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-26 tilføjes Hjemmeside: www.pglholding.dk (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2018-03-25 fjernes Hjemmeside: Ingen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@pglholding.dk (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: pglholdingivs@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-28 tilføjes Vedtægter: 2017-01-28 (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2016-12-30 fjernes Direktion: Lone Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2016-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blishønevej 16, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Direktion: Lone Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2015-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder unoterede aktier og ejendomme, samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-09 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Hjemmeside: Ingen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-07-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: pglholdingivs@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-07-09 tilføjes Legale ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-07-09 tilføjes Navne: PGL Holding IVS (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2015-07-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Stiftere: Peter Green Lauridsen (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2021-06-20)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-20)