Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredetvedvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredetvedvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Petro Kodzhebash, Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Petro Kodzhebash, Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Reelle ejere: Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-08-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom med henblik på udlejning. (offentliggjort 2015-07-12)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom, herunder køb, salg og udlejning. (offentliggjort 2015-07-12)
Den 2015-07-12 tilføjes Vedtægter: 2015-07-12 (offentliggjort 2015-07-12)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredetvedvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Henry Evald Marquardsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: valeurvin@smilemail.dk (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: HEPE Invest ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Reelle ejere: Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Stiftere: Henry Evald Marquardsen (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)