Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Bestyrelse: Daniel Albæk (formand) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Bestyrelse: Carsten Greve Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Bestyrelse: Malene Rhode Carstensen (formand) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Direktion: Cathrine Bakke Ahlmann (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive investeringsvirksomhed, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendom, samt at udøve anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Vedtægter: 2024-02-05 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-19 tilføjes Bestyrelse: Malene Rhode Carstensen (formand) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-01-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Lund (formand) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-29 tilføjes Bestyrelse: Kathrine Pors Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Bestyrelse: Jacob Brunsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: HimmerLand A/S (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Anpartsselskabet af 06.11.2007 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg, Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lund (formand) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2020-02-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (formand) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Greve Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-09-03 tilføjes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Lars Kristinus Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 06.11.2007 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2016-08-28 fjernes Legale ejere: Anpartsselskabet af 4/11 2005 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2015-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristinus Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2015-07-02 tilføjes Direktion: Lars Kristinus Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2015-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive investeringsvirksomhed samt udøve anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2015-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-08-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 4/11 2005 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2015-07-02 tilføjes Navne: ULDUM P/S (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2015-07-02 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Stiftere: Anpartsselskabet af 4/11 2005 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2015-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)