Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
xbrl | Binavne | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 tilføjes Bestyrelse: Niklas Laugesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 tilføjes Vedtægter: 2024-09-10 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-05-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Klitskov (formand) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Arne Molden (formand) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 tilføjes Vedtægter: 2024-05-23 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-28 tilføjes Binavne: SimplyPark ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2023-08-24 tilføjes Vedtægter: 2023-08-24 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-03 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard, Per Moesgaard, Jonas Moesgaard Ørting (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-11-02 fjernes Reelle ejere: Per Moesgaard, Jonas Moesgaard Ørting (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-11-02 tilføjes Bestyrelse: Jonas Moesgaard Ørting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-02 fjernes Bestyrelse: Jesper Boysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-17 tilføjes Binavne: SimplyTech ApS (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2021-10-25 tilføjes Bestyrelse: Jesper Boysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 8, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Simplyture Holding A/S (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Moesgaard Family Holding ApS, Nutsy ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-06-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 2., 1263 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Nutsy ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Roheje Holding ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-17 fjernes Legale ejere: Nutsy ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard, Jonas Moesgaard Ørting (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-12-17 fjernes Reelle ejere: Jonas Moesgaard Ørting, Per Moesgaard (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-06-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-05 tilføjes Legale ejere: Moesgaard Family Holding ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-05-05 fjernes Legale ejere: VICH 1132 ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-23 tilføjes Navne: Simplyture ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-22 fjernes Navne: SimplyTure ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 34, 2., 1263 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian IXs Gade 2, 2. sal., 1111 København K (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2015-09-11 tilføjes Legale ejere: VICH 1132 ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-09-11 tilføjes Reelle ejere: Per Moesgaard (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-09-11 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-07-17 tilføjes Legale ejere: Roheje Holding ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Nutsy ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IXs Gade 2, 2. sal., 1111 København K (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Binavne: CarPay ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Jonas Moesgaard Ørting (direktør) (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed i ind- og udland ved levering og drift af elektroniske parkeringsbetalingsanlæg samt elektronisk betalingsformidling og anden forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: SimplyTure ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Moesgaard Ørting (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Jonas Moesgaard Ørting (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-09)