Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gravør Lind ApS. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rismarken 15, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Navne: Karina Lind Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Stiftere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 Statstidende Dekret
Den 2023-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: smil.karina@gmail.com (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Karina Lind-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rismarken 15, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønneholmen 7, 3. st., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønneholmen 7, 3. st., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Karina Lind-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: smil.karina@gmail.com (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Karina Lind Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Karina Lind-Andersen (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)