Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO Analytics A/S. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO Analytics A/S. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VENZO Analytics A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Binavne: Metricq A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Direktion: Søren Luplau-Pagh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: VNZ Holding A/S, SØREN ANDERBERG ApS, VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Navne: VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Stiftere: VENZO A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Søren Luplau-Pagh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-09-10 fjernes Direktion: Søren Anderberg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Direktion: Søren Luplau-Pagh (direktør) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: IVAN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-03-03 tilføjes Bestyrelse: Rikke Wümpelmann Juhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Christian Petersen Aaholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af en direktør og næstformanden i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-02-07 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-02-03 tilføjes Binavne: Metricq A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-02-02 fjernes Binavne: Metricq ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-22 tilføjes Navne: VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: VENZO Analytics ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-22 tilføjes Vedtægter: 2020-01-22 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: VENZO Analytics A/S, SØREN ANDERBERG ApS (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Leita ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: VENZO Analytics A/S (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: VENZO Analytics A/S, IVAN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: IVAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Claus Ivan Rehfeld (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Petersen Aaholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Søren Luplau-Pagh (direktør) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: VNZ Holding A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Intergratio Holding ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-29 fjernes Legale ejere: VNZ Holding A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Bestyrelse: Niels Skytte Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Niels Skytte Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2018-12-01 fjernes Bestyrelse: Claus Ivan Rehfeld (formand) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 tilføjes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-04-05 fjernes Bestyrelse: Dennis Meldhedegaard-Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: VNZ Holding A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: VENZO A/S (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 34, 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 4., 1411 København K (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-17 tilføjes Legale ejere: IVAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-07-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Ivan Rehfeld (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-07-06 fjernes Reelle ejere: Niels Skytte Christensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Ivan Rehfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2016-12-01 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-08 tilføjes Binavne: Metricq ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: VENZO Analytics ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 fjernes Navne: Metricq ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Stender-Rechter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Niels Skytte Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: VENZO A/S, Intergratio Holding ApS, Leita ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2015-11-01 tilføjes Vedtægter: 2015-11-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-10-31 fjernes Legale ejere: VENZO A/S (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 6, 4., 1411 København K (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Lars Stender-Rechter (direktør) (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive virksomhed med salg og levering af business intelligence services og machine learning services samt software produkter, og anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: VENZO A/S (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: Metricq ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Reelle ejere: Niels Skytte Christensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2015-07-06 tilføjes Stiftere: VENZO A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-08)