Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, 8300 Odder (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: schantz@tandtorvet6.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Hjemmeside: www.taurus.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Direktion: Søren Schantz (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Mads Lindkær Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 34, 8330 Beder (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Hjemmeside: www.taurus.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-03-29 fjernes Hjemmeside: www.hobergejendom.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: lis@hobergejendom.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-08-14 tilføjes Legale ejere: Peter Thomsen, Mads Lindkær Jensen, Søren Schantz (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-08-14 fjernes Legale ejere: Peter Thomsen, Mads Lindkær Jensen, Søren Schantz (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-08-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Thomsen, Mads Lindkær Jensen, Søren Schantz (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-07-10 tilføjes Direktion: Mads Lindkær Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Johnny Munk-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 34, 8330 Beder (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 34, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 34, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2016-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Hjemmeside: www.hobergejendom.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: lis@hobergejendom.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: jmh@arosrevision.dk (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jmh@arosrevision.dk (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-07-08 tilføjes Direktion: Johnny Munk-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2015-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er boligudlejning, investeringsvirksomhed, samt aktiviteter naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-08 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 1836 ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Navne: Sankt Hans Gade 20 ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET AF 1836 ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)