Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-31 tilføjes Direktion: Frank Sehested (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 fjernes Direktion: Søren Rosenkrands Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 tilføjes Legale ejere: Frank Sehested (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Søren Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 tilføjes Reelle ejere: Frank Sehested (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Søren Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 26, 8830 Tjele (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 26, 8830 Tjele (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Navne: Handelsfirmaet Skovdalgaard ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: Handelsfirmaet Skovdalgaard IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Søren Rosenkrands Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-06-14 fjernes Direktion: Tine Rosenkrands Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Søren Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-06-09 tilføjes Navne: Handelsfirmaet Skovdalgaard IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-06-08 fjernes Navne: Knudsens Beslagsmedie IVS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 26, 8830 Tjele (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Tine Rosenkrands Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktivitet omkring beslagsmedie og relaterede aktiviteter (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-24 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med husdyravl (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2015-06-23 fjernes Legale ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: Knudsens Beslagsmedie IVS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-06-24 tilføjes Reelle ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Stiftere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-26 tilføjes Legale ejere: Tine Rosenkrands Knudsen (offentliggjort 2017-11-15)