Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Urban Creators ApS. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Navne: Modigliani ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-15 fjernes Navne: Modigliani IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 32, 4. th., 1055 København K (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Direktion: Filip Svend Christoffer Modigliani Zibrandtsen (direktør) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-07 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Legale ejere: Filip Svend Christoffer Modigliani Zibrandtsen (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-07-07 tilføjes Navne: Modigliani IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-07-07 tilføjes Reelle ejere: Filip Svend Christoffer Modigliani Zibrandtsen (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Stiftere: Filip Svend Christoffer Modigliani Zibrandtsen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)