Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RedMaden ApS. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2017-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Shopstart ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 4, 1. mf., 7400 Herning (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 44, 2. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 44, 2. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Museumsgade 15, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Museumsgade 15, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-07-03 tilføjes Direktion: Martin Bay Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Formål: Virksomheden er et holding firma for driftsvirksomhed Martin Bay ApS, som beskæftiger sig med udvikling og vedligeholdelse af internet baserede tjenester. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-03 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Hjemmeside: http://www.martinbay.dk (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mig@martinbay.dk (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Legale ejere: Martin Bay Pedersen (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-07-03 tilføjes Navne: Martin Bay Holding ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Bay Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2015-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Stiftere: Martin Bay Pedersen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)