Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Ejerskaber |
Den 2017-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 28, 4. A., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Binavne: FiiNDME2 IVS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-07 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Legale ejere: Bjarne Bukdahl (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Navne: FiiNDME IVS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Stiftere: Bjarne Bukdahl (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Bjarne Bukdahl (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Binavne: FiiNDME2 IVS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: FiiNDME IVS (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-03-28 fjernes Navne: Bukdahl Consulting IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 28, 4. A., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Direktion: Bjarne Bukdahl (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-07 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Legale ejere: Bjarne Bukdahl (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Navne: Bukdahl Consulting IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Stiftere: Bjarne Bukdahl (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HR fabrikken IVS. (offentliggjort 2017-11-08)