Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 18, 1. th., 1708 København V (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-19 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Hjemmeside: www.wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: Anders Legarth Stigel, Mads Hallas Bjerg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: Wonderticket IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes ObligatoriskEmail: info@wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Reelle ejere: Anders Legarth Stigel, Mads Hallas Bjerg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: Mads Hallas Bjerg, Anders Legarth Stigel (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-13 fjernes Direktion: Anders Legarth Stigel (direktør) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-09-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-19 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-15 tilføjes Direktion: Anders Legarth Stigel (direktør) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Anders Legarth Stigel (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-07 tilføjes Legale ejere: Anders Legarth Stigel, Mads Hallas Bjerg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-07 tilføjes Reelle ejere: Anders Legarth Stigel, Mads Hallas Bjerg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 18, 1. th., 1708 København V (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Anders Legarth Stigel (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil i forbindelse med salg og distribution af billetter (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Hjemmeside: www.wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: Wonderticket IVS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes ObligatoriskEmail: info@wonderticket.dk (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Stiftere: Mads Hallas Bjerg, Anders Legarth Stigel (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)