Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Bestyrelse | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Controlled Polymers Holding ApS. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Controlled Polymers Holding ApS. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2020-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bohrsvej 8, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Direktion: Matthew Joseph Hellstern (direktør) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Legale ejere: Americhem Denmark ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Navne: Controlled Polymers Finance ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Stiftere: SE BLUE EQUITY I K/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bohrsvej 8, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Matthew Joseph Hellstern (direktør) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Americhem Denmark ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: SE BLUE EQUITY I K/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-13 tilføjes Direktion: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Christian Møller Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-01-17 tilføjes Direktion: Christian Møller Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Nils Erik Lindskrog Smith (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2016-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Controlled Polymers Finance ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-09-12 fjernes Navne: SEBE Holding 14 ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og at drive virksomhed med investering samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-09-02 tilføjes Vedtægter: 2015-09-02 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-09-02 fjernes Bestyrelse: Christian Møller Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-07-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Møller Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Direktion: Nils Erik Lindskrog Smith (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2015-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og at drive virksomhed med investering samt anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-06 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: SE BLUE EQUITY I K/S (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: SEBE Holding 14 ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Stiftere: SE BLUE EQUITY I K/S (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-30)