Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-28 tilføjes Formål: er at drive konsulentvirksomhed, samt drive virksomhed med investering og finansiering og hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Navne: Vinge Invest ApS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-27 fjernes Navne: Godkendt revisionsanpartsselskab Vinge (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISION LIMFJORD HOLDING AF 2014 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: RL Holding af 2017 Registreret Revisionsanpartsselskab. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RL Kom ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RL af 1/7 2020 P/S. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 5, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Arne Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: er indirekte eller direkte at eje kapitalandele i Revision Limfjord Registreret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 28 83 92 00, samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: arlahot@hotmail.com (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Arne Lauritsen (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Godkendt revisionsanpartsselskab Vinge (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Arne Lauritsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Arne Lauritsen (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-06)