Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Valdemars Alle 4, 3. 1., 3450 Allerød (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: V Heisesvej 13, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: V Heisesvej 13, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-06-19 tilføjes Direktion: Peter Kim Gustafson (direktør) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for investering i værdipapirer og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-19 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Legale ejere: NKB INVEST 112 ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-06-19 tilføjes Navne: pguinvest ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Kim Gustafson, Annemarie Timmermann (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-06-19 tilføjes Stiftere: NKB INVEST 112 ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-03)