Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: Plovsgård Holding ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-14 fjernes Legale ejere: Gitte Callesen, Bjørn Plovsgård Callesen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Plovsgård Callesen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr Ilstedmarkvej 5, 6740 Bramming (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Bjørn Plovsgård Callesen (direktør) (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med køb, salg og drift af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Legale ejere: Gitte Callesen, Bjørn Plovsgård Callesen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: Plovsgård ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Stiftere: Gitte Callesen, Bjørn Plovsgård Callesen (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-03)