Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 14, 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Binavne: Dansk Mindfulness IVS, Dansk Hypnose IVS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-03 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Hjemmeside: http://komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: mail@komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Legale ejere: Hans Fogh Laustsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Navne: komtilbage IVS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes ObligatoriskEmail: mail@komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Stiftere: Hans Fogh Laustsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Hans Fogh Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roholmsvej 14, 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Binavne: Dansk Mindfulness IVS, Dansk Hypnose IVS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Direktion: Hans Fogh Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med terapeutisk konsultation og undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-03 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Hjemmeside: http://komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Legale ejere: Hans Fogh Laustsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Navne: komtilbage IVS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes ObligatoriskEmail: mail@komtilbage.dk (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Stiftere: Hans Fogh Laustsen (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)