Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 16, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Hjemmeside: www.BallistaStudios.net (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: Janus Buch Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Navne: Ballista Studios IVS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Stiftere: Mike Schæfer Olsen, Janus Buch Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 16, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 16, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 fjernes Direktion: Janus Buch Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Janus Buch Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Mike Schæfer Olsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognegårds Alle 16, st. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Mike Schæfer Olsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Virksomedens formål er udvikling og design af apps og spil til mobil, tablets og computere. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Hjemmeside: www.BallistaStudios.net (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Ballista Studios IVS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Mike Schæfer Olsen, Janus Buch Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)