Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Vester | 27.09.2020 | 16.02.2023 | adm. dir |
Allan Vester | 01.07.2015 | 26.09.2020 | direktør |
Laila Vahlun Junge | 01.07.2015 | 26.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Laila Vahlun Junge | 27.09.2020 | 16.02.2023 | formand |
Anders Juul Hansen | 27.09.2020 | 25.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Vester | 26.09.2016 | 16.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Laila Vahlun Junge | 26.09.2016 | 26.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Juul Hansen | 26.09.2016 | 26.09.2020 | formand |