Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRHALNE VVS A/S. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NØRHALNE VVS A/S. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 tilføjes Reelle ejere: Mogens Østergaard (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-02 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødløsvej 61, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Direktion: Mogens Østergaard (direktør) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, her under investering i aktier og anparter og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-02 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mox@norhalne-vvs.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Legale ejere: Mogens Østergaard (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-07-02 tilføjes Navne: Åkærsminde Holding ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-07-02 tilføjes Stiftere: Mogens Østergaard (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-02)