Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-08-11 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde privat sygepleje samt kosmetisk behandling. (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-08-11 tilføjes Hovedbranche: Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-11 tilføjes Navne: Snyggt.dk ApS (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-08-10 fjernes Navne: Starfish Trading ApS (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2024-08-11 tilføjes Vedtægter: 2024-08-11 (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2015-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Katrinelyst Sorø ApS. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: Starfish Trading ApS (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2020-09-08 fjernes Navne: Starfish Trading A/S (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 fjernes Bestyrelse: Benny Bork (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Benny Bork (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: Equinec Science Center Handelsbolag (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Legale ejere: Benny Bork (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-22 tilføjes Legale ejere: Benny Bork, Equinec Science Center Handelsbolag (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-22 fjernes Legale ejere: SHCG A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Benny Bork (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 fjernes Reelle ejere: Mikael Werner, Katarina Forssten (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Reelle ejere: Benny Bork (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Benny Bork, Mikael Werner, Katarina Forssten (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Michal Kutzendorfer, Vladimír Kropáček (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarksvej 23, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Bestyrelse: Mikael Werner (formand) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-03-22 fjernes Bestyrelse: Lubomir Staffen (formand) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Direktion: Benny Bork (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Direktion: Vladimír Kropáček (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Hjemmeside: www.starfish.dk (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@starfish.dk (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: Vk@shcg.eu (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-08-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-29 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-10-27 tilføjes Bestyrelse: Lubomir Staffen (formand) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-10-27 tilføjes Direktion: Vladimír Kropáček (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør alene. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Vladimír Kropáček (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Vladimír Kropáček (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2017-02-27 fjernes Bestyrelse: Katarina Forssten (formand) (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2016-12-22 fjernes Bestyrelse: Julian Rosencrone von Benzon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2017-07-29)
Den 2015-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Bestyrelse: Julian Rosencrone von Benzon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-08-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Direktion: Vladimír Kropáček (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Vk@shcg.eu (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-08-25 tilføjes Legale ejere: SHCG A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-08-25 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-08-25 tilføjes Navne: Starfish Trading A/S (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-08-24 fjernes Navne: A/S STM nr. 1007 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Reelle ejere: Michal Kutzendorfer, Vladimír Kropáček (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-08-25 tilføjes Vedtægter: 2015-08-25 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2024-08-11)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: A/S STM nr. 1007 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)