Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hendrik Ebe Reitsma | 01.03.2022 | direktør |
Joris Dietbert Voorhoeve | 01.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Esben Khan | 22.04.2021 | 01.03.2022 | direktør |
Steffen Ebdrup | 20.05.2016 | 22.04.2021 | direktør |
Klaus Florentin Nieland | 20.05.2016 | 22.04.2021 | direktør |
Claus Harald Hommelhoff | 20.05.2016 | 22.04.2021 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2015 | 20.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Skriver | 22.04.2021 | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Esben Khan | 22.04.2021 | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Jeremiah Cahill | 22.04.2021 | 01.03.2022 | formand |