Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital |
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1. th., 1255 København K (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Tårnhusene Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Navne: Tårnhusene 3 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Peter Soldbro Dubin (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Stiftere: Tårnhusene Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Peter Soldbro Dubin (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 19, 1. th., 1255 København K (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 1100 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 1100 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Peter Soldbro Dubin (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, udleje, købe og sælge fast ejendom samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Tårnhusene Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Tårnhusene 3 ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Soldbro Dubin (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: Tårnhusene Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-25)