Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Legale ejere: Umit Akman (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Navne: FBT Byg ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Umit Akman (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre bygninger og hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-14 tilføjes Direktion: Umit Akman (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-07-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-14 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-14 tilføjes Legale ejere: Umit Akman (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-14 tilføjes Navne: FBT Byg ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-13 fjernes Navne: ApS STM nr. 2705 (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 2705 (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-14 tilføjes Vedtægter: 2015-07-14 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)