Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-09 tilføjes Legale ejere: Jette Røgild, Per Justesen, Helle Anker Haxgart, Dorte Bytoft, Jacob Bartholin Holm, Anne Øvlisen, Kristine Schmidt Usterud, Mikkel Holm Nielsen, Brian Bruun Hansen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS. (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2015-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: RET&RÅD A/S. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: RRR2016 A/S. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RET&RÅD A/S. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RRR2016 A/S. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Stine Morild Kulmbak, Mikkel Holm Nielsen, Brian Bruun Hansen, Anne Øvlisen, Jacob Bartholin Holm, Dorte Bytoft, Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS, Kristine Schmidt Usterud, Helle Anker Haxgart, Per Justesen, Michael Wisborg Roth, Jette Røgild (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Helle Anker Haxgart, Dorte Bytoft, Jacob Bartholin Holm, Anne Øvlisen, Stine Morild Kulmbak, Kristine Schmidt Usterud, Mikkel Holm Nielsen, Brian Bruun Hansen, Michael Wisborg Roth (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-04 tilføjes Bestyrelse: Betina Boysen (formand) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-04 fjernes Bestyrelse: Per Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Per Andreasen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Andreasen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-12-15 tilføjes Bestyrelse: Helle Anker Haxgart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Brian Bruun Hansen (formand) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2022-10-07 tilføjes Bestyrelse: Per Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-10-07 fjernes Bestyrelse: Per Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-05 fjernes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET D. WESTERDAHL (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-28 tilføjes Legale ejere: Jette Røgild (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Wisborg Roth (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Wisborg Roth (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: abr@ret-raad.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: bbo@ret-raad.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-03-09 tilføjes Bestyrelse: Brian Bruun Hansen (formand) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-03-09 fjernes Bestyrelse: Betina Boysen (formand) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2021-03-08 fjernes Bestyrelse: Brian Bruun Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Anne Broksø (direktør) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Jacob Outzen (direktør) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Hessel Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Bruun Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 tilføjes Legale ejere: Per Justesen (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-17 tilføjes Legale ejere: Hessel Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-09-17 fjernes Legale ejere: Jens Ivar Hessel (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-12 tilføjes Legale ejere: Helle Anker Haxgart (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-09-17 fjernes Reelle ejere: Jens Ivar Hessel (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Ivar Hessel, Per Andreasen, Helle Anker Haxgart, Dorte Bytoft, Jacob Bartholin Holm, Anne Øvlisen, Stine Morild Kulmbak, Kristine Schmidt Usterud, Mikkel Holm Nielsen, Brian Bruun Hansen, Betina Boysen, Anne Broksø, Jacob Outzen (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 64.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Vedtægter: 2017-10-12 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Kristine Schmidt Usterud (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: Marlene Christiansen Hannibal (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Dorte Bytoft, Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Bartholin Holm (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-19 tilføjes Bestyrelse: Betina Boysen (formand) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2016-10-18 fjernes Bestyrelse: Jacob Outzen (formand) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-19 tilføjes Direktion: Jacob Outzen (direktør) (offentliggjort 2021-11-27)
Den 2016-10-19 fjernes Direktion: Betina Boysen (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-07 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS, Marlene Christiansen Hannibal, Anne Øvlisen (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: bbo@ret-raad.dk (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2015-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: jhe@ret-raad.dk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Outzen (formand) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-10-01 fjernes Bestyrelse: Jens Ivar Hessel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Betina Boysen (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-10-01 fjernes Direktion: Jens Ivar Hessel (direktør) (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Betina Boysen (formand) (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-14 tilføjes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS, ADVOKATANPARTSSELSKABET D. WESTERDAHL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-08-13 fjernes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Bestyrelse: Betina Boysen (formand) (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Jens Ivar Hessel (direktør) (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jhe@ret-raad.dk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 16, 4., 1358 København K (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Binavne: Ret&Råd København ApS, Admselsk NV 16 ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere kontorfællesskabet for advokaterne i Ret&Råd København. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS, Jens Ivar Hessel, Per Andreasen, Stine Morild Kulmbak, Mikkel Holm Nielsen, Brian Bruun Hansen, Betina Boysen, Anne Broksø, Jacob Outzen (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Navne: Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Stiftere: Stine Morild Kulmbak, Per Andreasen, Mikkel Holm Nielsen, Jens Ivar Hessel, Jacob Outzen, Brian Bruun Hansen, Betina Boysen, Anne Broksø (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-30)