Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-26 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Legale ejere: Michael Ejnar Gravesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Navne: MG Haveservice IVS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Stiftere: Michael Ejnar Gravesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 fjernes Direktion: Michael Ejnar Gravesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 22, 7490 Aulum (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Michael Ejnar Gravesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fokus på haveservice, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-26 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: Michael Ejnar Gravesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: MG Haveservice IVS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Stiftere: Michael Ejnar Gravesen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)