Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-20 tilføjes Vedtægter: 2023-01-20 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-16 tilføjes Direktion: Tine Fisker Henriksen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-16 fjernes Direktion: Jannek Egerrup-Hagen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Bestyrelse: Irogwehi Nieros OYEGUN (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-27 fjernes Bestyrelse: Jacob Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Direktion: Jannek Egerrup-Hagen (direktør) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Kristian Sloth Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-05 fjernes Bestyrelse: Svend Kaare Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-08 tilføjes Bestyrelse: Regina Møller Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 fjernes Bestyrelse: Kristine Møller Mønster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-14 tilføjes Tegningsregel: Fonden forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen, eller af fondens direktør. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-07 tilføjes Vedtægter: 2016-01-07 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-09-18 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 26, 1260 København K (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-06-16 tilføjes Bestyrelse: Kristine Møller Mønster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Kristian Sloth Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Fondens formål er almenvelgørende og almennyttigt. Formålet er at yde støtte til humanitære formål, især til bekæmpelse af fattigdom og begrænsning af den globale befolkningstilvækst herunder men ikke kun med fokus på landbrug og entreprenørskab, og at støtte naturbevarelse, herunder genopretning af miljømæssige økosystemer, i Danmark og i udlandet. (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 25.500.000,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: Bestseller Foundation fond (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-30)