Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 79, 7800 Skive (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 79, 7800 Skive (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2015-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Zoom by Zoom Skive ApS. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zoom by Zoom Skive ApS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zoom by Zoom DK ApS. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2020-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Pact Trade A/S. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Pact Trade A/S. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pact Trade A/S. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunsvej 79, 7800 Skive (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvestræde 1, 7800 Skive (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvestræde 1, 7800 Skive (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 7800 Skive (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 7800 Skive (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Marianne Bjerrisgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i Nais Coiffure ApS. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-25 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@nais.dk (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Legale ejere: Marianne Bjerrisgaard Henriksen (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: ZBZM Holding ApS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Reelle ejere: Marianne Bjerrisgaard Henriksen (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Stiftere: Marianne Bjerrisgaard Henriksen (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-29)