Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Peblish IVS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 4, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Direktion: Kasper Gade (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-29 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: kasperg2@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Legale ejere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Navne: Kasper Gade Holding IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes ObligatoriskEmail: kasperg2@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Reelle ejere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Stiftere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 4, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Direktion: Kasper Gade (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-29 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kasperg2@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Legale ejere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Navne: Kasper Gade Holding IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes ObligatoriskEmail: kasperg2@hotmail.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Reelle ejere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Stiftere: Kasper Gade (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)