Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-03 tilføjes Bestyrelse: Robin Alexander Sundin (formand) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 fjernes Bestyrelse: Jessica Kristina Gårdmo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-02 fjernes Bestyrelse: Claes Jonas Jônehall (formand) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Direktion: Claes Jonas Jônehall (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 fjernes Direktion: Benn Johnny Karlberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2018-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SLA Denmark 1 ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2023-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Logistic Contractor PropCo Solrød ApS. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2024-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Bestyrelse: Claes Jonas Jônehall (formand) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2022-12-20 fjernes Bestyrelse: Mats Jörgen Andersson (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-19 fjernes Bestyrelse: Claes Jonas Jônehall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-20 tilføjes Direktion: Benn Johnny Karlberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2022-12-20 fjernes Direktion: Sandu Nylmon (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Hans Jarl Rutger Arnhult, Mats Jörgen Andersson (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 4, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 4, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 tilføjes Bestyrelse: Sandu Nylmon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-05-13 fjernes Bestyrelse: Anders Alf Åke Bothén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-13 tilføjes Direktion: Sandu Nylmon (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-05-13 fjernes Direktion: Anders Alf Åke Bothén (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-18 tilføjes Bestyrelse: Anders Alf Åke Bothén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-09-18 fjernes Bestyrelse: Andreas Christer Angur Von Hedenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-16 tilføjes Bestyrelse: Claes Jonas Jônehall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2017-01-16 fjernes Bestyrelse: Ulf Mikael Christofferson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2015-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-08 tilføjes Navne: Logistic Contractor Danmark A/S (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-07 fjernes Navne: Logistic Contractor Danmark ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-08 tilføjes Vedtægter: 2015-07-08 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ulf Mikael Christofferson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-06-29 tilføjes Direktion: Anders Alf Åke Bothén (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeri og projektudvikling og andre aktiviteter forbundet hermed. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-29 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Legale ejere: Logistic Contractor AB (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-29 tilføjes Navne: Logistic Contractor Danmark ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Reelle ejere: Hans Jarl Rutger Arnhult, Mats Jörgen Andersson (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Stiftere: Logistic Contractor AB (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-29)