Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KÅRE GROES CHRISTIANSEN HOLDING ApS (CVR 26452732) | NORMAL | 29.06.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Amalie Sejersbøl Christiansen Holding ApS (CVR 36932392) | NORMAL | 29.06.2015 | 10,00-14,99% | 0,00 % |
Ulrikke Sejersbøl Christiansen Holding ApS (CVR 36932406) | NORMAL | 29.06.2015 | 10,00-14,99% | 0,00 % |
Johan Sejersbøl Christiansen Holding ApS (CVR 36932341) | NORMAL | 29.06.2015 | 10,00-14,99% | 0,00 % |
KÅRE GROES CHRISTIANSEN HOLDING ApS (CVR 26452732) | NORMAL | 29.06.2015 | 66,67-89,99% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hattesens Konfektfabrik ApS (CVR 38569171) | NORMAL | 02.11.2020 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
V BUSINESS DEVELOPMENT A/S (CVR 28681011) | NORMAL | 15.11.2016 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ODENSE MARITIME TECHNOLOGY A/S (CVR 33074964) | NORMAL | 24.05.2016 | 24.06.2021 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
V BUSINESS DEVELOPMENT A/S (CVR 28681011) | NORMAL | 24.05.2016 | 14.11.2016 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |