Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Duevang Harsløf | 01.03.2023 | 28.11.2023 | adm. dir |
Carl Edvard Tobias Eriksson | 20.09.2022 | 01.03.2023 | adm. dir |
Jesper Mølbach Thomsen | 01.04.2022 | 20.09.2022 | adm. dir |
Hans Jørgen Stokkebro Brolev | 19.06.2015 | 01.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Duevang Harsløf | 21.03.2023 | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl Edvard Tobias Eriksson | 20.09.2022 | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karl Jonas Granath | 08.08.2022 | 28.11.2023 | formand |
Carsten Nørgaard Bach | 01.04.2022 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mølbach Thomsen | 01.04.2022 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gerhard Nilsson | 01.04.2022 | 08.08.2022 | formand |
Hans Jørgen Stokkebro Brolev | 19.06.2015 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Janna Vibeke Birk Brolev | 19.06.2015 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Stokkebro Birk Brolev | 19.06.2015 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |