Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Clement Jeppesen | 03.05.2021 | 13.08.2021 | direktør |
Mikkel Clement Jeppesen | 22.06.2015 | 13.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Clement Jeppesen | 10.06.2021 | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Guldhammer Thomsen | 10.06.2021 | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jess Søgaard Konge | 03.05.2021 | 13.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Clement Jeppesen | 03.05.2021 | 03.05.2021 | formand |
Mikkel Clement Jeppesen | 30.09.2018 | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jess Søgaard Konge | 30.09.2018 | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Clement Jeppesen | 30.09.2018 | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |