Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lisberg Dataservice ApS. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vagtelvej 69, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Søren Lisberg (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-26 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: Søren Lisberg Holding ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Lisberg (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Stiftere: Søren Lisberg (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Legale ejere: Søren Lisberg (offentliggjort 2015-11-25)