Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 5, 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-24 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Legale ejere: Asek Holding ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Navne: Arya Restaurant ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Stiftere: Asek Holding ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Asek Skandary (direktør) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 5, 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Asek Skandary (direktør) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-24 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Asek Holding ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: Arya Restaurant ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Stiftere: Asek Holding ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)