Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Dekret | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 7, 6862 Tistrup (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-26 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Datoselskabet SC ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: Solo Sønderborg ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Keld Christensen, Gitte Andresen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Stiftere: Datoselskabet SC ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-14 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-10-27 fjernes Legale ejere: GITTE ANDRESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-02 Statstidende Dekret
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-29 fjernes Bestyrelse: Gitte Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-29 fjernes Direktion: Gitte Andresen (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Astrup-Larsen (formand) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-12-17 fjernes Bestyrelse: Andreas Balling Nissen (formand) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-12-18 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-05 tilføjes Reelle ejere: Keld Christensen, Gitte Andresen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed med salg af tøj samt enhver efter bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formanden. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Andreas Balling Nissen (formand) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-04-26 fjernes Direktion: Andreas Balling Nissen (direktør) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-26 tilføjes Direktion: Gitte Andresen (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 7, 6862 Tistrup (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 35, 7200 Grindsted (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 35, 7200 Grindsted (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Andreas Balling Nissen (direktør) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed med salg af tøj samt enhver efter direktionens skøn dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-26 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: GITTE ANDRESEN HOLDING ApS, Datoselskabet SC ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: Solo Sønderborg ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2015-06-26 tilføjes Stiftere: Datoselskabet SC ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)