Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 27, st., 2400 København NV (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Thurøvej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: christiankorsager@protonmail.com (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: christiankorsager@gmail.com (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Hjemmeside: korsagerstudio.dk (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frame and Work ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thurøvej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 3., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: christiankorsager@gmail.com (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: ck@korsagerstudio.dk (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 3., 2200 København N (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, st. uen., 2200 København N (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Hjemmeside: korsagerstudio.dk (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2015-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ck@korsagerstudio.dk (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, st. uen., 2200 København N (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Christian Korsager Nyberg (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et kreativt digitalt studie, med speciale inden for konceptudvikling, videoproduktion, postproduktion, samt design og udvikling af interaktive webløsninger (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Christian Korsager Nyberg (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: Korsager ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Korsager Nyberg (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Stiftere: Christian Korsager Nyberg (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-26)