Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønshøjvej 53, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-24 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Legale ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Navne: ESKAPE Denmark IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Reelle ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Stiftere: Morten Overbeck Petersen, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Morten Overbeck Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-26 fjernes Direktion: Morten Kaas Ottow (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Henning Gørtz Hørstrup, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Henning Gørtz Hørstrup, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Henning Gørtz Hørstrup (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 15,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Morten Overbeck Petersen, Henning Gørtz Hørstrup, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: Morten Kaas Ottow, Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Overbeck Petersen, Henning Gørtz Hørstrup, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønshøjvej 53, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Morten Kaas Ottow (direktør) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er outsourcing af IT udvikling til Ukraine samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-24 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Morten Kaas Ottow, Morten Overbeck Petersen (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: ESKAPE Denmark IVS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Stiftere: Morten Overbeck Petersen, Morten Kaas Ottow (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)