Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2017-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 4, 4520 Svinninge (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Legale ejere: Lars Peter Lund Andersen (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Navne: LA Miljø ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Stiftere: Lars Peter Lund Andersen (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-15 fjernes Direktion: Lars Peter Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 4, 4520 Svinninge (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tissøvej 41, 4490 Jerslev Sjælland (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tissøvej 41, 4490 Jerslev Sjælland (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkekammen 15, 4460 Snertinge (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-07-07 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 tilføjes Navne: LA Miljø ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-06-05 fjernes Navne: L-A Entreprise ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-06 tilføjes Vedtægter: 2016-06-06 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Lars Peter Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Peter Lund Andersen (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkekammen 15, 4460 Snertinge (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørarbejde indenfor bygge- og anlægsbranchen, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: L-A Entreprise ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Lars Peter Lund Andersen (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)