Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Navne: Aktieselskabet af 16.11.2016 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Stiftere: Per Skytte Løjgård, Carsten Skou Sørensen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-04-29 fjernes Legale ejere: P & C Gruppen ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2016-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 fjernes Bestyrelse: Ole Niels Kouyoumdjian Løjgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 fjernes Direktion: Ole Niels Kouyoumdjian Løjgård (direktør) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-21 fjernes Revisor: Jørn Møller Christoffersen (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: Aktieselskabet af 16.11.2016 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2016-11-15 fjernes Navne: Matchgruppen A/S (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-24 tilføjes Revisor: Jørn Møller Christoffersen (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-04-24 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: P & C Gruppen ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2015-06-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Niels Kouyoumdjian Løjgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Ole Niels Kouyoumdjian Løjgård (direktør) (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2015-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er coachingvirksomhed, herunder levering af inklusionsydelser relateret til det danske arbejdsmarked. Bestyrelsen kan efter skøn udvide forretningsområdet til at omfatte anden form for virksomhed. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: Matchgruppen A/S (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Stiftere: Per Skytte Løjgård, Carsten Skou Sørensen (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-23)